Beratende Mitglieder gem. § 4 Abs. 3 Buchst. m der Satzung für das Jugendamt |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2020 | 09.11.2023 | von 12.11.2020 bis 09.11.2023 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied (stellv.) | Beratendes Mitglied (stellv.) | 10.11.2023 | | von 10.11.2023 |
fraktionslos |
Behindertenbeirat | FDP | FDP sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
FDP |
Schul- und Sportausschuss | FDP | FDP sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 |
Schul- und Sportausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Planungs- und Umweltausschuss | FDP | FDP sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 31.07.2022 | von 01.11.2020 bis 31.07.2022 |
Rat der Stadt Kamen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 21.09.2022 | von 12.11.2020 bis 21.09.2022 |
Integrationsrat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 21.09.2022 | von 12.11.2020 bis 21.09.2022 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 09.11.2023 | von 12.11.2020 bis 09.11.2023 |
Schul- und Sportausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 22.09.2022 | von 12.11.2020 bis 22.09.2022 |
Wirtschaftsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Ältestenrat | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 |
FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2022 | | von 22.09.2022 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2023 | | von 10.11.2023 |
Wahlausschuss | FDP | FDP Beisitzer | Beisitzer | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |